Hanes ariannol HAMPSHIRE SEARCH AND RESCUE
Rhif yr elusen: 1174085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.85k | £132.99k | £132.99k | £121.57k | £127.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.41k | £118.98k | £119.00k | £46.14k | £113.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.17k | £12.58k | £5.00k | £500 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.