ymddiriedolwyr HAMPSHIRE SEARCH AND RESCUE
Rhif yr elusen: 1174085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP EDWARD HARVEY | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
Alison Margaret Chestnutt | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Richard Cook | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Frances Ann Hardy | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Karen Marie Smedley | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Ben William Goddard | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Hayward Baker | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
TREVOR HALFACRE VIDLER | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.