ymddiriedolwyr RETIRED CLERGY ASSOCIATION OF THE CHURCH OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 1172186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Angela Townshend | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Rev Colin William Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||||
Rev Philip Malcolm Jones | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Rev John Scott | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Rev Robert Daborn | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Rev Geoffrey Marshall | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||
Rev Clive Harper | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||
THE REVEREND MALCOLM DAVID LILES | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||||
REVEREND NICK FEIST | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||||
Revd Canon DAVID CHARLES KNIGHT MA | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||||
REVEREND DAVID HUGH LEWIS | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||||
Rev Canon David Paul Pritchard | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.