ymddiriedolwyr SALTBURN VALLEYS CIO
Rhif yr elusen: 1174428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP THOMSON | Cadeirydd | 30 November 2022 |
|
|
||||
David Stovell | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Ross Neil Weddell | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
PAUL SPIGHT | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Katie Sapphire-Star | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Jane Burke | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
ROBERT PROCTOR | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Kenneth Bladen | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Ian Sproxton | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|||||
ANTHONY LYNN M.B.E | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.