ymddiriedolwyr COTTINGHAM VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1171733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN EDWARD START | Cadeirydd | 19 February 2017 |
|
|
||||
Peter Duffus | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Patricia Tomlinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Robert Eric Nicklas | Ymddiriedolwr | 05 April 2021 |
|
|
||||
Jane Price | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Michael Groom | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
HAROLD KAY JP | Ymddiriedolwr | 19 February 2017 |
|
|||||
KATRIN ENID MCCLURE | Ymddiriedolwr | 19 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.