Hanes ariannol SLAITHWAITE CIVIC HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1171899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.67k | £38.30k | £44.60k | £64.23k | £56.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.13k | £17.10k | £14.26k | £16.41k | £23.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £352 | £1.03k | £36 | £369 | £120 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.63k | N/A | £19.43k | £8.00k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.