ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, KENSINGTON
Rhif yr elusen: 1173041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Elfick | Cadeirydd | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Amelia Ravalde | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||||
Andrey Lebedev | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||||
Hannah Bodey | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Andrew Dimond | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Georgina Armitage | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Irene Lu | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Felipe Gana | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Josephine Teo | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Winnie Ip | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Imogen Sprackling | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Gordon Hoff | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Matthew Baugh | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Rev Richard Powell | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||
Sarah Louise Tett | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|||||||
RICHARD LOUIS HEFFNER | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.