Hanes ariannol MATES IN MIND
Rhif yr elusen: 1172460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £382.13k | £590.78k | £593.96k | £486.20k | £508.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £399.62k | £606.40k | £584.96k | £441.49k | £548.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £154.16k | £108.69k | N/A | £281.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £337.03k | £331.73k | N/A | £227.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £99.59k | £153.54k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £606.40k | £584.96k | N/A | £548.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.