Hanes ariannol THE BUS SHELTER DORSET
Rhif yr elusen: 1171882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.15k | £131.68k | £177.28k | £272.32k | £409.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.44k | £114.98k | £122.96k | £261.23k | £383.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £68.74k | £112.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.95k | £42.34k | £74.35k | £18.60k | £37.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.