ymddiriedolwyr THE PLATELET SOCIETY
Rhif yr elusen: 1172202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeremy Pearson | Cadeirydd | 23 January 2020 |
|
|
||||
Dr Alison Helena Goodall | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
MARYAM SAMINA | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
John Crispian Strachan CBE, QPM | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Dr Gillian Lowe | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Professor Steve Watson | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.