Hanes ariannol MILAAP MULTICULTURAL DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1171436
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.28k | £60.84k | £92.34k | £75.06k | £84.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.87k | £75.29k | £65.02k | £70.90k | £75.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £38.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.32k | £39.92k | £39.27k | £38.31k | £9.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.