ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KIRKLEATHAM, DIOCESE OF YORK
Rhif yr elusen: 1171557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Ann Dye | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Margaret Mableson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Mary Joan Gibbin | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH TOUGH | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Margaret Love | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Mary Ovens | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|||||
Ruth Barnes | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Keith Simpson | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
ROB NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SUE NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
BRUCE RICHARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SUE GARNER | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.