ymddiriedolwyr Younger People With Dementia CIO
Rhif yr elusen: 1171720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Vellingiri Raja Badrakalimuthu | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Radhika Modha | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Mooney | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Dr Jacqueline Hussey | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Dr O Buchi B Reddy | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL FISHER | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|
||||
KATHRYN MARY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Alain Wilkes AW | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.