Hanes ariannol THE LONDON BOARD FOR SHECHITA
Rhif yr elusen: 1171869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.29m | £2.37m | £2.33m | £2.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.74m | £2.75m | £2.64m | £2.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.93m | £0 | £2.01m | £2.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £358.36k | £326.50k | £335.18k | £513.30k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £2.55m | £2.66m | £2.54m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £194.86k | £88.23k | £93.90k | £127.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.76k | £12.94k | £15.36k | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £52.33k | £40.25k | £41.00k | £54.43k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £4.37k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.