Hanes ariannol THE BRANSFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1173809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £3.96m | £592.85k | £717.70k | £885.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £779.62k | £434.07k | £486.70k | £624.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £563.00k | £3.46m | £3.00k | £0 | £136.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.96k | £28.60k | £72.08k | £58.18k | £60.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £463.75k | £474.19k | £517.77k | £659.51k | £687.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £628.90k | £290.29k | £310.45k | £455.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.91k | £150.73k | £143.78k | £176.25k | £168.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.78k | £8.62k | £6.65k | £6.66k | £7.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £456.07k | £1.00k | £4.25k | £41.20k | £212.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £125.80k | £0 | £112.53k | £105.85k | £118.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.