ymddiriedolwyr ALTON LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1174502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JOHN TARONI | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Gary Harvey | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
John Charles Neilson Mill | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Frances Parris | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Atul Patel | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Bretta Rains | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN BAKER | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
MOIRA ENID BAKER | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.