Hanes ariannol PramaLife
Rhif yr elusen: 1172716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.00k | £499.97k | £283.84k | £381.65k | £335.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £520.51k | £379.67k | £278.13k | £338.50k | £332.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.50k | £30.00k | £70.00k | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.68k | £24.39k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.