Hanes ariannol THE KESWICK MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 509860
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.07k | £350.60k | £144.42k | £155.34k | £165.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.74k | £124.73k | £158.26k | £213.28k | £161.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.