Hanes ariannol CROESO TEIFI
Rhif yr elusen: 1173014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/02/2020 | 08/02/2021 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | 08/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.09k | £3.50k | £8.08k | £2.89k | £2.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.82k | £7.03k | £9.08k | £7.43k | £7.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.38k | £675 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.