ymddiriedolwyr LITTLE WILLOWS PRE-SCHOOL (WARWICKSHIRE)
Rhif yr elusen: 1176320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Harris | Cadeirydd | 18 December 2017 |
|
|
||||
Hayley Louise Gurden | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Melanie Beryl De Luca | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Anjela Heron | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Harriet Tolley | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
STACEY ANN COULTER | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
||||
DAVID BRUCE ASHLEY HARRIS | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.