Hanes ariannol THE HISTORIC ENGLAND FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £449.37k | £612.79k | £302.74k | £494.08k | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.37k | £507.77k | £361.64k | £575.38k | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £27.00k | £27.00k | £52.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £31.77k | N/A | N/A | £162.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £581.02k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £70.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £495.34k | N/A | N/A | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £12.43k | N/A | N/A | £16.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.56k | N/A | N/A | £43.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £483.32k | N/A | N/A | £1.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.