ymddiriedolwyr DURHAM CITY YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1173498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER RICHARD WESTGARTH TAYLOR | Cadeirydd | 20 June 2017 |
|
|||||
Olivia Georgina Margaret Cummings | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Donald Clifford Irving | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Keneth Gates | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
MS Aurielia Smith | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
RODERIC JAMES JOHNSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
SUSAN MCNEILL | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
FRANCES MAMIE SIMMONS | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Olivia Cummings | Ymddiriedolwr | 20 July 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.