ymddiriedolwyr Commonwealth Sport Foundation
Rhif yr elusen: 1173238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Jenkins | Cadeirydd | 05 October 2020 |
|
|
||||
Robert BAYIGAMBA | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
KYLIE BATES | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Gurpreet Bhatia DL | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Dr Jeya Wilson | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Dame Louise Martin DBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.