ymddiriedolwyr GOSPEL OAK ACTION LINK YOUTH CLUB (GOAL)
Rhif yr elusen: 1172351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mars | Cadeirydd | 07 May 2021 |
|
|
||||
Audrey Thomas | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
James Robin | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Frances White | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Larraine Revah | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
JOHN COCHRANE | Ymddiriedolwr | 18 February 2017 |
|
|
||||
Diana Gallop | Ymddiriedolwr | 18 February 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.