ymddiriedolwyr NEPTUNE'S ARMY OF RUBBISH CLEANERS
Rhif yr elusen: 1174029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KENNARD | Cadeirydd | 31 July 2017 |
|
|
||||
Charlotte Roch | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Mark Justin Collins | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Miles Alistair McLaren Bettridge | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Mari Claire Williams | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
BLAISE BULLIMORE | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
David Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.