ymddiriedolwyr East Cheshire Eye Society
Rhif yr elusen: 1174656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA DILKES | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
ANTHONY EDWARD WEYMAN | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
CATHERINE ELIZABETH COSTIGAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
elizabeth may durham | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
pamela hodgkiss | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
COLIN HUGH FREDERICK TURNER | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||
martin welch | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIDGET SELF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.