Hanes ariannol OneSchool Global UK
Rhif yr elusen: 1181301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.47m | £45.73m | £40.79m | £47.96m | £50.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.10m | £40.19m | £39.66m | £46.14m | £49.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.96k | £316.18k | £530.88k | £421.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.76m | £0 | £30.28m | £36.97m | £38.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.71m | £45.72m | £10.51m | £10.53m | £12.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £428 | £2.21k | £927 | £38.91k | £271.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £413.61k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.10m | £40.19m | £39.66m | £46.14m | £49.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £117.99k | £189.25k | £354.67k | £219.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.92m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.