ymddiriedolwyr THE TIM BACON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY KEVIN ROBERTS | Cadeirydd | 05 October 2016 |
|
|
||||
Lucy Noone Blake | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
THOM HETHERINGTON | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Peter Charles Martin | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
MICHELLE GANDY | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
ALEC GUTHERIE | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
DAVID ALAN MANSBRIDGE | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.