Hanes ariannol SITE GALLERY LTD.
Rhif yr elusen: 510322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £967.14k | £812.28k | £735.07k | £612.11k | £646.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £836.87k | £1.00m | £691.17k | £706.91k | £799.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £780.84k | £43.52k | £524.28k | £39.69k | £121.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39k | £792 | £24 | £347 | £414 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.16k | £66.37k | £7.59k | £17.29k | £51.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £894.40k | £668.54k | £614.37k | £465.76k | £523.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.19k | £67.09k | £45.48k | £58.77k | £71.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.49k | £67.61k | £69.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £830.22k | £994.64k | £690.47k | £702.53k | £790.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.65k | £8.24k | £694 | £4.39k | £9.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.96k | £4.54k | £3.06k | £3.62k | £4.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £282 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.