Hanes ariannol LEVEN VALLEY AND DISTRICT SPORTS AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 510387
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42k | £1.39k | £910 | £2.09k | £16.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £807 | £1.19k | £1.63k | £1.83k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.