Hanes ariannol THE SCOTS GUARDS CHARITY
Rhif yr elusen: 1174691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.99m | £402.19k | £301.99k | £282.21k | £509.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.40k | £454.24k | £316.02k | £416.12k | £479.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.87m | N/A | N/A | N/A | £404.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.09k | N/A | N/A | N/A | £6.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £83.36k | N/A | N/A | N/A | £56.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.71k | N/A | N/A | N/A | £42.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £323.40k | N/A | N/A | N/A | £396.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £82.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £10.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £33.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £48.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.