ymddiriedolwyr Solihull Moors Foundation
Rhif yr elusen: 1177282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Albert David England | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Bamidele Adebola | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Jaspal Rohel | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Benn Brown | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Georgna Grace Issacs | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Craske | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
MICHAEL RICHARD SEABROOK | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Jane Barnett | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.