ymddiriedolwyr BASIC INCOME EARTH NETWORK (BIEN)
Rhif yr elusen: 1177066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarath Chandra Davala | Cadeirydd | 26 August 2018 |
|
|
||||
Professor Lindsay Stirton | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Kai Carrigan Nau | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Michael Hinford | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Olaf Michael Johannes Ostertag | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Anja Askeland | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Dr Jurgen De Wispelaere | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Dr John Simon Duffy | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr Reinhard Huss | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
James Patrick Grant | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Titcomb Knight | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr Neil Howard | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr MALCOLM TORRY | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
Diana Bashur | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
Hilde Latour | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
ANNE GLENDA MILLER | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|||||
JACOB ELIOT | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|||||
Julio Linares | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
Tyler Prochazka | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.