Hanes ariannol NETHERTHONG PRE-SCHOOL AND OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1174100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.05k | £77.30k | £131.65k | £106.71k | £117.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.18k | £64.71k | £101.10k | £102.91k | £133.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £44.64k | N/A | N/A | £69.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £699 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.