Hanes ariannol ENGAGE
Rhif yr elusen: 1175761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.42k | £23.90k | £47.33k | £31.14k | £51.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.67k | £21.02k | £37.48k | £40.04k | £41.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £400 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400 | £400 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.