ymddiriedolwyr 2FACED DANCE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1178796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Farrell Shire | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Julia Glawe | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Julie Ruth Cleves | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Jason Reece Boyle | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Alison Rebecca Thomas | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
ELAINE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER MAYNARD GREEN | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.