ymddiriedolwyr LINCOLN COMMUNITY LARDER
Rhif yr elusen: 1175176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL RHODES | Cadeirydd | 15 February 2023 |
|
|||||
ANTONY TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Sherlock | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Vivianne Bennett | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Harry Campbell | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Wendy Mason | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Pemberton | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|||||
David Pemberton | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Alan Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
DAWN NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
KAREN ANNE MAYOR | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.