ymddiriedolwyr BILLERICAY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1174549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Zenobia Kidd-Fullerton | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Wayne John Dulson | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Philip John Walker | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Thomas Andrew Mayo | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAM WARRINGTON | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
CORINNE WHITE | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
JOHN DEREK POWELL | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.