ymddiriedolwyr LITTLEBOROUGH COACH HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 510788
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Parker | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
David Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||||
Heather Gudgeon | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||||
Ann Stott | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||||||
Jackie Carmichael | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|||||||||
LAWRENCE BOARDMAN | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||||||
JOHN FREDERICK KAY | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|||||||||
Jenny Collier | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||||||
TONY ROWELL | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|
||||||||
Elizabeth Woodhead | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dorothy May Pedder | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.