ymddiriedolwyr ALYN MISSION AREA
Rhif yr elusen: 1178802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Huw Butler | Cadeirydd | 06 May 2017 |
|
|||||||||
Johanne Bebb | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||||||
Kevin Mark Holmes | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||||||
Steven Paul Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||||||
Pauline Zara Jarvis | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||||||
Harry Reed | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||||
Philippa Reed | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||||
Patricia Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
JANE ALISON PARR | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||||
Rev John Tudor Hughes | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||||||
MENNA STORY | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||||||
Sylvia Veronica Partington | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||||||
COLIN GRANVILLE BROWN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||
STEPHEN WILLIAM HATTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||
SIAN MORFYDD HATTON JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
Susan Elizabeth Roden | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
STEPHEN TILSTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
Rev William Roger Marshall | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||||
RACHEL ELIZABETH BELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
LYNDA VICTORIA ELLIS-BRERETON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
SHEILA WOOLRICH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
PATRICIA MARY EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
MARLIES PRIDDING | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
SHARON GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.