ymddiriedolwyr THE BUS ARCHIVE
Rhif yr elusen: 1177343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN ROBERT KING | Cadeirydd | 27 February 2018 |
|
|||||
Giles Robin Fearnley | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|||||
Neil James Barker | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Leon Alistair Daniels OBE | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||
PATRICK RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
JULIAN HENRY PEDDLE | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|||||
PHILIP WILLIAM KIRK | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.