Hanes ariannol TAUNTON HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1177162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.62m | £733.25k | £715.30k | £690.78k | £967.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £558.20k | £617.26k | £520.77k | £612.03k | £595.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.89m | £10.05k | £3.15k | £50 | £65 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £530.32k | £544.31k | £552.40k | £572.67k | £616.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £200.76k | £178.89k | £159.76k | £117.15k | £144.84k | |
|
Incwm - Arall | £1.18k | £0 | £0 | £900 | £205.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.67k | £581.39k | £481.26k | £589.30k | £572.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.64k | £15.03k | £16.39k | £18.64k | £17.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.02k | £8.21k | £7.20k | £8.30k | £7.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.85k | £1.85k | £36.69k | £2.30k | £200 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.64k | £15.03k | £16.39k | £18.64k | £17.83k | |
|
Gwariant - Arall | £1.88k | £20.84k | £23.12k | £4.08k | £5.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.