ymddiriedolwyr TAUNTON HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1177162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ANNE FOTHERGILL | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Andrew Sully | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Susan Buller | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Hugh Gregory | Ymddiriedolwr | 05 April 2020 |
|
|||||
Andrew Hunter Robertson Pritchard | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|||||
CHRISTOPHER JAMES CUTTING | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
JOHN RICHARD RUFF | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
NORMAN PHILIP CAVILL | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
MICHAEL HELLINGS | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.