Hanes ariannol BOURNEOUTLGBT
Rhif yr elusen: 1176622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/01/2019 | 16/01/2020 | 16/01/2021 | 16/01/2022 | 16/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.45k | £25.25k | £69.04k | £51.61k | £49.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38k | £23.71k | £45.38k | £68.49k | £58.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £46.21k | £41.43k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.