Hanes ariannol RYDAL HALL LIMITED
Rhif yr elusen: 1176419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £643.44k | £1.02m | £692.81k | £1.52m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.87k | £1.05m | £922.75k | £1.07m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £182.78k | £137.88k | £8.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.81k | £7.58k | £184.19k | £588.67k | £11.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £980 | £349.13k | £217.72k | £397.72k | £467.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £600.72k | £665.86k | £247.99k | £535.48k | £798.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £931 | £1.31k | £399 | £20 | £3.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £966 | £42.51k | £1.79k | £423 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.34k | £1.05m | £922.75k | £1.07m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.59k | £20.13k | £16.86k | £35.55k | £5.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.53k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.