ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL'S, PICKERING
Rhif yr elusen: 1176138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gareth William Atha | Cadeirydd | 09 September 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Edward Clark | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Amy Irving | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Andrew John Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Clive Miller Wass | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Philip John Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Knowles | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Georgina Betty Southey | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Pamela Lindsay | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Mary Caroline Cooney | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Andrew John Orland | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Gail Radka | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Gena Douglas | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
ALISON RUTH HOLMES | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
LESLEY KATHLEEN JARAM | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
WILLIAM STEVEN BULMER | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
PAMELA ELIZABETH ROBB | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.