Hanes ariannol Replacing Animal Research
Rhif yr elusen: 1176266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £674.14k | £480.11k | £618.47k | £432.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £524.86k | £310.26k | £608.80k | £625.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £613.37k | N/A | £436.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £27.61k | N/A | £127.30k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £33.15k | N/A | £16.63k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £38.42k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £555.35k | N/A | £394.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £459.15k | N/A | £554.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £65.71k | N/A | £54.37k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £203.68k | N/A | £225.83k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £80 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.