ymddiriedolwyr BOWLAND PENNINE MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 511072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Matthews | Cadeirydd | 21 October 2020 |
|
|||||
Graham Tagg | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Shanahan | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Lottie Robinson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robert Gilder | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
KEVIN HINDLE BEM | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Christine Bond | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
JAMES WILLOUGHBY | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
DAVID SUART | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
CLIVE SHELLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||
CRISPIN MYERSCOUGH | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.