Hanes ariannol THE AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION (SWIM ENGLAND) LIMITED
Rhif yr elusen: 1175603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.03m | £17.25m | £12.44m | £13.44m | £19.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.65m | £17.07m | £12.66m | £10.12m | £15.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.35m | £3.20m | £3.16m | £1.26m | £2.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £184.00k | £245.00k | £245.00k | £245.00k | £2.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.37m | £8.62m | £3.60m | £5.45m | £8.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.46m | £8.38m | £8.59m | £1.97m | £3.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.00k | £13.00k | £0 | £0 | £6.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.78m | £4.88m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.03m | £10.93m | £9.47m | £6.60m | £9.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00m | £25.00k | £25.00k | £28.00k | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.62m | £6.14m | £3.19m | £3.51m | £5.91m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.