ymddiriedolwyr THE COMFREY PROJECT CIO
Rhif yr elusen: 1175224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PENELOPE JANE SCHOFIELD | Cadeirydd | 18 October 2017 |
|
|
||||
Mustafa Ustuner | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Felicity Shoesmith | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Tedros Gebregiyorgis | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Felour Moghadamy | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Jopling | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||
Melisa Maida | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Kevin George Douglas | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Sally Anne Young | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.